Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 22.09.2020

  1. Հաշվիր.
    ա)  2184 -725 + 96542 –7205=90796       բ)   8592 – 657 + 124567 – 7025= 125477
           1000 : 4 * 80 : 200=100                                          5100 : 6 * 40 : 200=170
           215 * 4 : 20 * 30=1290                                                  33600 : 60 : 70 * 22=176

  2. Մրգային աղցանի համար Սոնան օհտագործեց խնձոր, տանձ և դեղձ : Խնձորը 320 գ-ով ավելի էր դեղձից: Տանձը 120 գ-ով քիչ էր դեղձից : Հաշվիր, թե որքան միրգ օգտագործվեց Սոնան՝ գիտենալով, որ դեղձը 600 գ է :

Լուծմ
600+320=920

600-120=480

600+920+480=2000

  • Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե   a=3200

   a + 308 – 1654                 5 * a : 40                        a + 3208 – a                    a : 40 * 64
3200+308-1654=1854      5×3200:40=400             3200+3208-3200=3208  3200:40×64=5120

  •  Տրված թվերը գրիր երկու հավասար արտադրիչների արտադրյալի տեսքով:
    1×1=1 ,2×2=4 , 3×3=9 , 4×4=16 , 5×5=25 , 6×6=36,  7×7=49,  8×8=64 , 9×9=81 , 10×10=100  
  • Արտահայտիր.

    ա)  միլիմետրով                     բ) մետրով

    5սմ  =50մմ                                            5կմ   =5000մ
    7մ= 7000մմ                                               23կմ 235մ=23235մ
    5սմ 6մմ  =56մմ                                    318կմ 16մ=318016մ
    5մ 55սմ 6մմ   =5556մմ                        400կմ 4մ =400004մ

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s